Curriculum
Dal 01/05/2000 al30/09/2019, svolge l’attività di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Urologia del P.O di Sciacca.
Dal 01/07/2007 al 31/10/2009, svolge l’attività di Direttore del dipartimento di Chirurgia presso l’Azienda Ospedaliera di Sciacca.
Dal 16/06/2012 al 30/09/2019, è Direttore di Dipartimento di Chirurgia del distretto ospedaliero di AG2.
Ha svolto attività di Docente presso la Scuola Infermieri Professionali-Capo Sala/Fisioterapisti, presso il P.O di Sciacca, dal 1992 al 1997.
Ha praticato l’attività di Docente presso la Scuola Infermieri Professionali, dal 1992 al 1997, presso il P.O di Castelvetrano. Autore di oltre 30 pubblicazioni Scientifiche in campo Urologico, è iscritto a sei società scientifiche: Società Italiana di Urologia (SIU), Società italiana di Andrologia (SIA), Società Italiana di Urodinamica (SIUD), Associazione Urologi Italiani (AURO), Collegio Italiano Primari Urologia (CIPU), Società Siculo Calabra di Urologia (SSCU).
È Vice Presidente Della Società Siculo Calabra di Urologia dal giugno 2015 al settembre 2018. Partecipa a molteplici congressi, seminari accreditati, in campo andro/urologico, sia in veste di partecipante, che in veste di relatore.